Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-11-29 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-06-29 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-06-29 |