Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bostan Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |