Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |