Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Wictor Knutson Bonde
Nils Wictor Knutson Bonde
19830225-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Wictor Knutson Bonde är en man född den 25 februari 1983. Han är folkbokförd i Saltsjöbaden sedan 2012-04-20. Saltsjöbaden ligger i Nacka kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kardusen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Interim Search Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Interim Search Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Andcompany Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Andcompany Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Andcompany Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grabon Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Grabon Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Grabon Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Talent Search and Selection Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Talent Search and Selection Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Talent Search and Selection Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grabon Ventures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Grabon Ventures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hus & Hem Norden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skogsö Norden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Wictor Knutson Bonde har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-08
Termino C 8053 AB
Upplöst...
Verkställande direktör
Utträde: 2022-06-08
Termino C 8053 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kardusen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Josef Frans Niklas Gyllensporre
Verkställande direktör
Josef Frans Niklas Gyllensporre
Styrelsesuppleant
Carl Fredrik Robert de la Gardie
Styrelsesuppleant
Nils Wictor Knutson Bonde
Tillbaka till sidans topp
Interim Search Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Claes Theodor af Burén
Huvudansvarig revisor
Linnéa Josefin Fors
Styrelseledamot
Börje Stefan Granqvist
Verkställande direktör
Börje Stefan Granqvist
Styrelseledamot
Nils Wictor Knutson Bonde
Ordförande
Nils Wictor Knutson Bonde
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Andcompany Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Linnéa Josefin Fors
Styrelsesuppleant
Mia-Lotta Jenny Klingvall
Styrelseledamot
Börje Stefan Granqvist
Verkställande direktör
Börje Stefan Granqvist
Styrelseledamot
Nils Wictor Knutson Bonde
Vice verkställande direktör
Nils Wictor Knutson Bonde
Ordförande
Nils Wictor Knutson Bonde
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp