Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Thomas Johansson
Nils Thomas Johansson
19740404-XXXX
Ta kreditupplysning
Johansson, Nils Thomas är en man född den 4 april 1974 och är bosatt i Västerås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Totalbyggen i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Totalbyggen i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Totalbyggen i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Totalbyggen i Västerås Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Totalbyggen i Västerås Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Totallyft i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Totallyft i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Totallyft i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Totalfastigheter i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Totalfastigheter i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Totalfastigheter i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pumpstigens Fastighet Holding i Västerås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Clüver
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Thomas Johansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-06
Bostadsrättsföreningen Högis-byn
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-06-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Totalbyggen i Västerås AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Thomas Johansson
Verkställande direktör
Nils Thomas Johansson
Ordförande
Nils Thomas Johansson
Revisor
KPMG AB
Styrelsesuppleant
Maria Angelica Johansson
Styrelseledamot
Lars Andreas Hagelin
Huvudansvarig revisor
Carl Johan Bergqvist
Tillbaka till sidans topp
Totalbyggen i Västerås Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Thomas Johansson
Ordförande
Nils Thomas Johansson
Revisor
KPMG AB
Styrelsesuppleant
Maria Angelica Johansson
Styrelseledamot
Lars Andreas Hagelin
Huvudansvarig revisor
Carl Johan Bergqvist
Tillbaka till sidans topp
Totallyft i Västerås AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Thomas Johansson
Verkställande direktör
Nils Thomas Johansson
Ordförande
Nils Thomas Johansson
Revisor
KPMG AB
Styrelsesuppleant
Maria Angelica Johansson
Styrelseledamot
Lars Andreas Hagelin
Huvudansvarig revisor
Carl Johan Bergqvist
Tillbaka till sidans topp