Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Stefan Hollertz
Nils Stefan Hollertz
19770131-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Stefan Hollertz är en man född den 31 januari 1977. Han är folkbokförd i Mölndal sedan 0001-01-01. Mölndal ligger i Mölndal kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hollertz & Co AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Stefan Hollertz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-20
Slutplattan HIMRO 120275 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-02-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hollertz & Co AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Stefan Hollertz
Styrelsesuppleant
Marie Elisabeth Hollertz
Styrelsesuppleant
Vera Linnea Bremborg
Revisor
Linda El-Zein
Tillbaka till sidans topp