Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Patrik Henriksson
Nils Patrik Henriksson
19621215-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Patrik Henriksson är en man född den 15 december 1962. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-02-11. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Framtidsvärden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aktiebolaget Framtidsvärden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hiby Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hiby Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Meteor
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Meteor
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Livfastigheter Käpplingeholmen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Livfastigheter Käpplingeholmen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Livfastigheter Läraren 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Livfastigheter Läraren 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Lilla Meteor
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Lilla Meteor
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening Fjällängen Ramundberget
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Patrik Henriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-04-23
Sparbössan Större 14 AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-23
Sparbössan Större 14 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-04-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Mats Olof Osberg
Styrelseledamot
Anni Catrin Fransson
Styrelseledamot
Anna Kristina Ensgård
Ordförande
Anna Kristina Ensgård
Styrelseledamot
Ralf Thomas Eriksson
Extern firmatecknare
Erik Gunnar Ståhl
Extern firmatecknare
Ulf Kennet Bergh
Styrelseledamot
Helena Erica Ropero
Styrelseledamot
Lena Kristina Eliasson
Styrelseledamot
Martin Wästfelt
Extern verkställande direktör
Jonas Henrik Jonsson
Extern firmatecknare
Maria Susanne Lindgren
Styrelseledamot
Anders Ove Canemyr
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisorssuppleant
Ulf Peter Sott
Huvudansvarig revisor
Per Morgan Sandström
Styrelseledamot
Nils Patrik Henriksson
Styrelseledamot
K Ingrid M Tersander Albinsson
Styrelseledamot
Hans Magnus Norin
Extern firmatecknare
Jörgen Michael Timm
Extern firmatecknare
Sven Jörgen Mattias Boldt
Tillbaka till sidans topp
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Heikensten
Styrelseledamot
Nils Björn Allan Fröling
Styrelseledamot
Pia Margareta Warnerman
Styrelseledamot
Malin Anna Kristina Hedman Björkmo
Extern verkställande direktör
Nils Patrik Henriksson
Styrelseledamot
Ulla Marie Helena Holmberg Lüning
Styrelseledamot
Hans William Gunnar Beyer
Styrelseledamot
Per Anders Lennart Nyberg
Ordförande
Per Anders Lennart Nyberg
Extern firmatecknare
Lars Johan Sundin
Extern firmatecknare
Frans Peter Hagman
Extern firmatecknare
Martin Adam Larsson
Huvudansvarig revisor
Erik Daniel Eriksson
Extern firmatecknare
Per Gunnar Magnusson
Extern firmatecknare
Petter Michele Cesarini
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Revisor
Forvis Mazars AB
Huvudansvarig revisor
Åsa Sofia Thelin
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Framtidsvärden
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars-Eric Bertil Andersson
Styrelseledamot
Nils Patrik Henriksson
Ordförande
Nils Patrik Henriksson
Styrelseledamot
Nils Jonas Lindegren
Styrelseledamot
Lars Johan Sundin
Styrelseledamot
Bengt Rikard Nüth
Huvudansvarig revisor
Carl Johan Theodor Hugosson
Styrelseledamot
Petter Michele Cesarini
Styrelseledamot
Lars Henrik Strömgren
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelseledamot
Karin Birgitta Polstam
Tillbaka till sidans topp