Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-02 |