Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |