Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Brighteco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | EKJ Wine Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jsjön Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Jsjön Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | S-Base Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | S-Base Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Grand i Gävle | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-05-31 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-12-23 |