Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Lennart Bäckman
Nils Lennart Bäckman
19370730-XXXX
Ta kreditupplysning
Bäckman, Nils Lennart är en man född den 30 juli 1937 och är bosatt i Karlstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hannas Sadelbod AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Lennart Bäckman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-26
Bostadsrättsföreningen Bryggargården
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-07
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hannas Sadelbod AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nils Lennart Bäckman
Revisor
Annica Maria Eriksson
Styrelseledamot
Nils Jakob Bäckman
Vice verkställande direktör
Nils Jakob Bäckman
Ordförande
Nils Jakob Bäckman
Styrelseledamot
Åsa Hanna Lisa Maria Thompson
Verkställande direktör
Åsa Hanna Lisa Maria Thompson
Tillbaka till sidans topp