Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Tjäna Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Far & Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sydsluttning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | IP Ready Kalmar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Poppeln 94-96 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-02 |