Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Navak Intressenter i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PHARA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wilmin Knowledge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stiernan Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jaktio AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Voppa Stödboende AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Voppa Stödboende AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Voppa Resurs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-12-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-29 |