Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Johan Magnus Gustafsson
Nils Johan Magnus Gustafsson
19740813-XXXX
Ta kreditupplysning
Gustafsson, Nils Johan Magnus är en man född den 13 augusti 1974 och är bosatt i Tyresö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Spelagon AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Johan Magnus Gustafsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-17
Slutplattan HEVCI 118109 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Spelagon AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Johan Magnus Gustafsson
Styrelsesuppleant
Elena-Maria Gustafsson
Tillbaka till sidans topp