Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Jens Gustav Lundqvist
Nils Jens Gustav Lundqvist
19840828-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundqvist, Nils Jens Gustav är en man född den 28 augusti 1984 och är bosatt i Luleå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Luleå Energi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Luleå Energi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bioenergi i Luleå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bioenergi i Luleå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lulekraft Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TRIGLAV Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Luleå Energi Elnät Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Luleå Energi Elnät Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lunet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lunet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Elmsta utbildning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Sociala Arbetskooperativ i Norrbottens län ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mötesplats Luleå ekonomiska förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ateljé Unika händer ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
DC Farmers ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Växtkraft & Resurs i Norrbotten Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Växtkraft & Resurs i Norrbotten Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Yalla Boden ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Yalla Boden ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Jens Gustav Lundqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2024-03-11
Lövskärs Bränsleförening ekonomisk förening
Avregistrerad
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-06
FieldRobotiX AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-12
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-12
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Luleå Energi Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Lekmannarevisor
Lars Isak Lassinantti
Styrelseledamot
Eva Annika Eriksson
Styrelseledamot
Jan Peter Bergström
Styrelseledamot
Nils Johan Hedlin
Huvudansvarig revisor
Siv Monika Lindgren
Styrelseledamot
Eva Ann Helene Willberg
Styrelsesuppleant
Karl Ingemar Öhman
Styrelseledamot
Hans Erling Granberg
Styrelseledamot
Gunnar Eikeland
Extern verkställande direktör
Malin Elisabeth Larsson
Styrelseledamot
Berit Madelene Rydehäll
Styrelseledamot
Kjell Johan David Lyckestig
Styrelseledamot
Anna-Therése Järvenpää
Styrelseledamot
Nils Jens Gustav Lundqvist
Ordförande
Nils Jens Gustav Lundqvist
Styrelsesuppleant
John Bengt Mikael Ek
Styrelseledamot
Eric Sebastian Lundvall
Lekmannarevisorssuppleant
Erik Oskar Tobias Lindelöf
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Bioenergi i Luleå Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Lekmannarevisor
Lars Isak Lassinantti
Huvudansvarig revisor
Siv Monika Lindgren
Styrelseledamot
Lars Olov Marathon Sjöberg
Styrelseledamot
Olof Stefan Rönnqvist
Extern verkställande direktör
Pär Magnus Johansson
Styrelseledamot
Malin Elisabeth Larsson
Styrelseledamot
Nils Jens Gustav Lundqvist
Ordförande
Nils Jens Gustav Lundqvist
Lekmannarevisorssuppleant
Erik Oskar Tobias Lindelöf
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Lulekraft Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Lekmannarevisor
Lars Isak Lassinantti
Styrelseledamot
Carina Svea S Karlsson Sällström
Styrelsesuppleant
Bertil Roland Nilsson
Revisorssuppleant
Conny Olof Erkheikki
Styrelsesuppleant
Lars Olov Marathon Sjöberg
Styrelseledamot
Pär Magnus Johansson
Styrelseledamot
Sven Thomas Hirsch
Ordförande
Sven Thomas Hirsch
Extern verkställande direktör
Kurt Stefan Wiklund
Styrelseledamot
Malin Elisabeth Larsson
Styrelseledamot
Arne Mattias Berggren
Styrelsesuppleant
Maria Therese Asplund
Huvudansvarig revisor
Ulf Thomas Taavo
Styrelsesuppleant
Nils Jens Gustav Lundqvist
Styrelsesuppleant
Sofie Helen Nilsson
Lekmannarevisorssuppleant
Erik Oskar Tobias Lindelöf
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp