Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Flahult 1686 Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SH i Småland Projekt 11 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TSC Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-30 |