Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Håkan Biström
Nils Håkan Biström
19580807-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Håkan Biström är en man född den 7 augusti 1958. Han är folkbokförd i Uppsala sedan 2022-10-20. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Pansarbilen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Håkan Biström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-16
Riksbyggen Bostadsrättsförening Åsikten Södra 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-12
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-12
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Pansarbilen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Håkan Biström
Styrelseledamot
Annika Svea Margareta Edberg
Styrelsesuppleant
Lars David Gustaf Aarflot
Styrelseledamot
Marcus Olof Kovaleff Malmenstedt
Styrelseledamot
Julie Ann Hansen
Revisorssuppleant
Eva Sara Frygner-Holm
Styrelseledamot
Per Martin Jonsson
Ordförande
Per Martin Jonsson
Revisor
Hans Peter Lindkvist
Tillbaka till sidans topp