Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Klöverlien Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Gert Jonsson Utvecklings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Scientific Content for Interactive Systems Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Sarring Kulturproduktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Formeno 8 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tharbad 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Obofor 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-02-22 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-11 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-27 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-09-29 |