Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Göran Ivar Larsson
Nils Göran Ivar Larsson
19441107-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Nils Göran Ivar är en man född den 7 november 1944 och är bosatt i Linköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Linköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Göran Ivar Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-31
SERVOJ AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Linköping
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nils Göran Ivar Larsson
Styrelseledamot
Tommy Kristian Sylvan
Styrelsesuppleant
Conny Kent Filip Bergqvist
Styrelseledamot
Annika Margaretha Jacobson
Styrelseledamot
Lars Fredrik Ström
Styrelseledamot
Monika Anna Felix
Styrelseledamot
Hanna Maria Holmgren
Ordförande
Hanna Maria Holmgren
Tillbaka till sidans topp