Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | K M i Umeå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | K M i Umeå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vuf AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MN Holding i Umeå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Eriksson, Melker | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |