Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | K9 Competition AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fiskabäckens förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NEAG Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |