Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Prové Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Prové Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ius innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ius innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DALNET EK. FÖR. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |