Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-12-22 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-12-22 |