Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Andreas Brandström
Nils Andreas Brandström
19801203-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Andreas Brandström är en man född den 3 december 1980. Han är folkbokförd i Floda sedan 2023-02-11. Floda ligger i Lerum kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Sävelången Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Andreas Brandström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-03
Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sävelången Utveckling AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Mikael Jedenberg
Verkställande direktör
Carl Mikael Jedenberg
Styrelsesuppleant
Nils Andreas Brandström
Styrelsesuppleant
Sofie Astrid Ardenfors
Tillbaka till sidans topp