Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Räkna med oss AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Räkna med oss AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hjälmsätra mark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skogstrakten Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Södertälje Hyresfastigheter 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Södertälje Hyresfastigheter 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Niväng, Anders | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Dammtorp i Rönninge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | HSB Södertälje ek.för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Saturnus i Södertälje | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |