Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Anders Ingemar Jansson
Nils Anders Ingemar Jansson
19470903-XXXX
Ta kreditupplysning
Jansson, Nils Anders Ingemar är en man född den 3 september 1947 och är bosatt i Västerås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Stall Uppförsbacke Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Anders Ingemar Jansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-24
Ansta Fiber ekonomisk förening
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stall Uppförsbacke Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Jan Lennart Burström
Bolagsman
Alf David Andersson
Bolagsman
Nils Anders Ingemar Jansson
Bolagsman
Lars Karl Gustaf Lindberg
Bolagsman
Jan Peter Svensson
Bolagsman
Kurt Olof Arvid Mellkvist
Bolagsman
Eva Birgitta Svelin
Bolagsman
Lars Peter Vikström
Bolagsman
Pekka Roger Viberg
Bolagsman
Johan Bo Wilhelm Pettersson
Bolagsman
Per Anders Daniel Norén
Tillbaka till sidans topp