Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nikolce Egumenovski
Nikolce Egumenovski
19810924-XXXX
Ta kreditupplysning
Egumenovski, Nikolce är en man född den 24 september 1981 och är bosatt i Oxie
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Egumens Blomstergrossist AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nikolce Egumenovski har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-15
HBF Blommor Harlösa AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-06-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Egumens Blomstergrossist AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Simo Egumenovski
Styrelseledamot
Nikolce Egumenovski
Tillbaka till sidans topp