Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nikolaos Kafkaletos
Nikolaos Kafkaletos
19540815-XXXX
Ta kreditupplysning
Nikolaos Kafkaletos är en man född den 15 augusti 1954. Han är folkbokförd i Bergshamra sedan 2021-12-01. Bergshamra ligger i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Persmaren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nikolaos Kafkaletos har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-06
Chaleur AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-11-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Persmaren AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nikolaos Kafkaletos
Styrelseledamot
Georgia Maria Alexia Kafkaletos
Tillbaka till sidans topp