Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 56 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Gunnaredsterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Kostern i Göteborg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Skårdal vid Vättlefjäll | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Solbacken | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Kärraterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bonum Bostadsrättsförening Guldmyntet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |