Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Carglass Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Carglass Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |