Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Frödinge Mejeri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Frödinge Mejeri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Frödinge Mejeri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |