Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Top Peeled Produce Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic fruit invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nordic fruit invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vezet Convenience Nordic Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dole Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Dole Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vidinge Grönt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fruity Line Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vezet Convenience Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Canada Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |