Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Everfresh AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Everfresh AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Everfresh AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Interbanan Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Interbanan Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nowaste Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nowaste Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Fruit Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |