Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Permobil EMEA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Permobil Produktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-27 |