Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nicolas Patric Fredell
Nicolas Patric Fredell
19760903-XXXX
Ta kreditupplysning
Nicolas Patric Fredell är en man född den 3 september 1976. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 1995-09-14. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Skeppargatan 66 i Sthlm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Story Hotel Riddargatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Story Hotel Riddargatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stockholm Ridsport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Story Hotel Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Story Hotel Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Story Hotel Sundbyberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Story Hotel Sundbyberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Story Hotel Malmö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Story Hotel Malmö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skaka Robotics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PatricTheGreat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PatricTheGreat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NF Sthlm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nicolas Patric Fredell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-18
Skeppargatan 66 i Sthlm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-03-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skeppargatan 66 i Sthlm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nicolas Patric Fredell
Huvudansvarig revisor
Sofia Charlotta Tedstedt
Revisor
Maneki revision AB
Styrelsesuppleant
Lottie Charlotte Margit Fredell
Tillbaka till sidans topp
Story Hotel Riddargatan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Verner Staffan Åkerlind
Huvudansvarig revisor
Magnus Ivar Thorling
Styrelseledamot
Maria T S Tuhkunen Lagnefors
Verkställande direktör
Maria T S Tuhkunen Lagnefors
Styrelseledamot
Nicolas Patric Fredell
Ordförande
Nicolas Patric Fredell
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Stockholm Ridsport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Maria Christina Wahlström
Styrelseledamot
Lottie Charlotte Margit Fredell
Verkställande direktör
Lottie Charlotte Margit Fredell
Ordförande
Lottie Charlotte Margit Fredell
Styrelsesuppleant
Claudia Gabriella Göth
Styrelseledamot
Nicolas Patric Fredell
Tillbaka till sidans topp