Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ankorstore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |