Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Niclas Harry Salomonsson
Niclas Harry Salomonsson
19750605-XXXX
Ta kreditupplysning
Salomonsson, Niclas Harry är en man född den 5 juni 1975 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Smuggler Music AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Salomonsson Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Salomonsson Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Cocoin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Harry Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Harry Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
The Story of a Crime AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
The Story of a Crime AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Paloma Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Paloma Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Glory Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Glory Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Cocoin Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Redrum Pictures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Scenskaparna Skandinavien AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
R. Productions AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
R. Productions AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Niclas Harry Salomonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-10
The Hills Stockholm AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-14
Smuggler Music AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Smuggler Music AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Alma Redzic
Styrelseledamot
Karin Julia Birgitta Angelin
Ordförande
Karin Julia Birgitta Angelin
Styrelseledamot
Niclas Harry Salomonsson
Tillbaka till sidans topp
Salomonsson Agency AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Johnny Sten Christer Svenander
Styrelsesuppleant
Sophie Elisabeth Smirnakos
Styrelseledamot
Niclas Harry Salomonsson
Ordförande
Niclas Harry Salomonsson
Styrelseledamot
Federico Ambrosini
Styrelseledamot
Alma Redzic
Styrelseledamot
Karin Julia Birgitta Angelin
Verkställande direktör
Karin Julia Birgitta Angelin
Tillbaka till sidans topp
Cocoin AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Marcus Salomonsson
Verkställande direktör
Carl Marcus Salomonsson
Ordförande
Carl Marcus Salomonsson
Styrelsesuppleant
Niclas Harry Salomonsson
Styrelseledamot
Martin Wilhelm Camitz
Tillbaka till sidans topp