Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | Malmö Elektriska Byrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Bengtshus Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonomibyrån i Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Delita Venture AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | 3x Rosengren i Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Science wave Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Fastighetsutveckling i Löddeköpinge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | OptiWind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Limestone Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | AM Retail & Consulting Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Rosario Equity | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Södra Städbolaget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Rent Revolution | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-22 |