Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Getingen i Östersund | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ösa-Gärde Vattenförening Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 1 i Nälden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Skansegan i Järpen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Eldaren i Frösön | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Nybyggaren på Frösön | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Delfinen i Östersund | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-27 |