Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Nordsvan Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | T.Andreasson Fastigheter Huddinge Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | T. Andréasson i Trosa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | T.Andreasson Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hero Images AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-12 |