Org.nr: 556912-0198
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Grip, Nathalie Jessica | 2024-09-18 |
Styrelseledamot | Walker, Simon Luke | 2024-02-22 |
Delgivningsbar person | Åfors, Carl-Axel Benjamin | 2023-12-14 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-12-09 |
Styrelseledamot | Meijer, Mathias Ruben | 2023-11-02 |
Huvudansvarig revisor | Ikonen, Peter Mikael | 2023-08-11 |
Styrelseledamot | Louman, Marieke | 2023-06-02 |
Delgivningsbar person | Söderlind, Lars Pontus | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Kok, Cathelijne Charlotte | 2022-03-18 |
Ordförande | de Jonge, Stephan Jacobus Marceau | 2022-01-05 |
Styrelseledamot | de Jonge, Stephan Jacobus Marceau | 2022-01-05 |