Org.nr: 556939-9651
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Grip, Nathalie Jessica | 2024-09-18 |
Ordförande | Mulder, Jan-Dries | 2024-02-15 |
Styrelseledamot | Mulder, Jan-Dries | 2024-02-15 |
Styrelseledamot | Walker, Simon Luke | 2024-02-15 |
Delgivningsbar person | Åfors, Carl-Axel Benjamin | 2023-12-14 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-12-09 |
Huvudansvarig revisor | Ikonen, Peter Mikael | 2023-08-11 |
Delgivningsbar person | Söderlind, Lars Pontus | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Kok, Cathelijn | 2022-04-05 |