Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | PNG Food and Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | T.Nguyen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-03 |