Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Event Brothers AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | THN Bemanning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BAO Luleå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Normada AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | T.Nguyen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Spa Of Sweden Barkarby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TechTile AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Event Brothers Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |