Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Anders Patrik Nevsten
Nils Anders Patrik Nevsten
19810404-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Anders Patrik Nevsten är en man född den 4 april 1981. Han är folkbokförd i Limhamn sedan 2021-12-15. Limhamn ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Mäster Johan Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bengt Nevsten Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bengt Nevsten Real Estate AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fregatthuset i Västra Hamnen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Anders Nevsten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Investen Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Investen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Casa Nevsten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nevsten Riggen 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riggarhuset i Västra Hamnen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nevsten Almbacken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Glimmerstjärnan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sundsvärden Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sundsvärden Logistikfastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SV Bredskär AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Nevsten, Patrik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Anders Patrik Nevsten har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-24
Radinn AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Mäster Johan Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Åsa Cecilia Andersson Eneberg
Styrelseledamot
Nils Anders Patrik Nevsten
Styrelsesuppleant
Nils Bengt Erik Nevsten
Tillbaka till sidans topp
Bengt Nevsten Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Bertil Ulf Moritz Raue
Styrelseledamot
Nils Bengt Erik Nevsten
Revisorssuppleant
Ulrika Ingeborg M Backenskiöld
Styrelsesuppleant
Eva Tina Pernilla Nevsten
Styrelsesuppleant
Nils Anders Patrik Nevsten
Tillbaka till sidans topp
Bengt Nevsten Real Estate AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Bertil Ulf Moritz Raue
Styrelseledamot
Nils Bengt Erik Nevsten
Revisorssuppleant
Ulrika Ingeborg M Backenskiöld
Styrelsesuppleant
Eva Tina Pernilla Nevsten
Styrelsesuppleant
Nils Anders Patrik Nevsten
Tillbaka till sidans topp