Org.nr: 556572-7426
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Moberg, Magnus Oliver Thomas | 2024-08-08 |
Styrelsesuppleant | Sidvall Rader, Dan Peter Mattias | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Svensson Mugosa, Oliver Ulf | 2023-09-05 |
Styrelsesuppleant | Bari, Nehad | 2023-09-05 |
Styrelseledamot | Lund, Hans Morgan | 2023-08-08 |
Styrelsesuppleant | Lund, Ulla Viola | 2022-08-27 |