Org.nr: 556865-8883
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lytle, Adam Totte | 2024-04-06 |
Styrelseledamot | Meijer, Carl-Fredrik Rasmus | 2024-04-06 |
Styrelseledamot | Beltzér, Fredrik Reine Mattias | 2024-04-06 |
Extern verkställande direktör | Wolswinkel, Farid | 2024-04-06 |
Huvudansvarig revisor | Caldefors, Christel Eleonor | 2023-11-22 |
Ordförande | Åkerlind Bonde, Gudrun M Katarina | 2023-06-23 |
Styrelseledamot | Åkerlind Bonde, Gudrun M Katarina | 2023-06-23 |
Styrelseledamot | Årneby, Anne Christin Maiken | 2023-06-23 |
Styrelseledamot | Bruzelius, Karl Andreas | 2023-06-23 |
Styrelseledamot | Burkhalter, Martin | 2022-06-02 |
Styrelseledamot | Westerlund, Per-Ola | 2022-06-02 |