Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jakob Ingvar Nelson
Jakob Ingvar Nelson
19670330-XXXX
Ta kreditupplysning
Jakob Ingvar Nelson är en man född den 30 mars 1967. Han är folkbokförd i Västervik sedan 2021-09-22. Västervik ligger i Västervik kommun, Kalmar län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Djurgården Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Logpart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Logpart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Södra Infartens Företagscenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Södra Infartens Företagscenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jakob Nelson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Investervik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Swe Dala Tak Försäljning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Self-Storage Västervik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CJR Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget för Stadens Bästa i Västervik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Oket i Västervik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Nelson, Jakob
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jakob Ingvar Nelson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-13
J A Nelson Aktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-02
Södra Infarten Holding i Västervik AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-28
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Djurgården Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jakob Ingvar Nelson
Styrelseledamot
Roger Lars Axmon
Revisor
Nils Johan Albert Nilsson
Tillbaka till sidans topp
Logpart AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Mårten Sallander
Ordförande
Björn Mårten Sallander
Styrelseledamot
Jakob Ingvar Nelson
Verkställande direktör
Jakob Ingvar Nelson
Styrelseledamot
Roger Lars Axmon
Revisor
Nils Johan Albert Nilsson
Tillbaka till sidans topp
Södra Infartens Företagscenter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Borka Christer Larsson
Styrelseledamot
Jakob Ingvar Nelson
Verkställande direktör
Jakob Ingvar Nelson
Styrelseledamot
Roger Lars Axmon
Ordförande
Roger Lars Axmon
Revisor
Nils Johan Albert Nilsson
Revisorssuppleant
Sofia Marita Barath
Tillbaka till sidans topp