Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | AB Metti | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Viktoriagruppen Konsulterna i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Viktoriagruppen Konsulterna i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |