Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nathalie Melek Martio Cömert
Nathalie Melek Martio Cömert
19911023-XXXX
Ta kreditupplysning
Nathalie Melek Martio Cömert är en kvinna född den 23 oktober 1991. Hon är folkbokförd i Nacka sedan 2022-08-23. Nacka ligger i Nacka kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
AFSS Consultancy Services Sweden filial till I-Contracts Ltd, UK
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Gudö Mark o Asfalt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
RBK Transport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Projiceo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Geo:S1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Leinonen Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Ljusgrossisten Svenska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
ADMD BYGG AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
5 Sushi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Lexicon Support AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
HITG Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nick Alm Art AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nockeby Trafikskola AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
FPN Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
I och I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
HashiCorp Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tadita service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Ekenbil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Veat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Comfydence AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Händig Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Stockholm Serviceteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Delta Teknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Martio Revision AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
EHCommerce AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
VB Investment Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Bostadsrättsföreningen Villervallan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Bostadsrättsföreningen Ostkammaren
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen StudioApt.46
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nathalie Melek Martio Cömert har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2024-05-16
Delta Teknik AB
Aktivt
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2023-05-31
Magnus Ståhl Arkitektbyrå i Stockholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AFSS Consultancy Services Sweden filial till I-Contracts Ltd, UK
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
Purobi Austin
Revisor
Baker Tilly Stockholm Kommanditbolag
Huvudansvarig revisor
Nathalie Melek Martio Cömert
Tillbaka till sidans topp
Gudö Mark o Asfalt AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gintaras Vaitkus
Huvudansvarig revisor
Nathalie Melek Martio Cömert
Styrelsesuppleant
Algirdas Vaitkus
Revisor
Baker Tilly Stockholm Kommanditbolag
Tillbaka till sidans topp
RBK Transport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Solveig Marianne Hallerby
Styrelseledamot
Johan Henrik Andreas Risberg
Huvudansvarig revisor
Nathalie Melek Martio Cömert
Revisor
Baker Tilly Stockholm Kommanditbolag
Tillbaka till sidans topp